Vorsitzender |
Keilbach, Michael, Bürgermeister | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.12.2012 | 27.10.2022 | von 01.12.2012 bis 27.10.2022 | Bürgermeister | Bürgermeister |
Jugendgemeinderäte |
Ates, Candan | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 24.05.2019 | von 01.12.2018 bis 24.05.2019 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Bast, Kevin | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 30.11.2018 | von 01.12.2016 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Bauer, Isabell, 1. Stellvertretende Sprecherin Jugendgemeinderat | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.07.2021 | von 01.12.2018 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Bergmann, Kevin, 2. Stellvertretender Sprecher Jugendgemeinderat | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.07.2021 | von 01.12.2018 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Blüthner, Niklas | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 02.12.2015 | 30.11.2018 | von 02.12.2015 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Erkmen, Oguzhan | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.12.2019 | von 01.12.2018 bis 31.12.2019 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Frey, Pia | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 30.11.2018 | von 01.12.2016 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Geiger, Nicole | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.07.2021 | von 01.12.2018 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Genschor, Katharina | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 30.11.2018 | von 01.12.2016 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Göltl, Laura | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 30.11.2018 | von 01.12.2016 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Hacker, Jana | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 31.07.2021 | von 01.12.2016 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Karkaba, Lilian | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.07.2021 | von 01.12.2018 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Klein, Ida | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 30.11.2018 | von 01.12.2016 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Laade, Jamila | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.07.2021 | von 01.12.2018 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Lichti, Felix | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.10.2019 | von 01.12.2018 bis 31.10.2019 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Nimis, Anna-Katharina | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 30.11.2018 | von 01.12.2016 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Schaupp, Leander | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 07.10.2022 | 01.08.2023 | von 07.10.2022 bis 01.08.2023 | |
Schmitt, Florian | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | 31.07.2021 | von 01.12.2018 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Stang, Marius | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 30.11.2018 | von 01.12.2016 bis 30.11.2018 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Tschaut, Lukas, Sprecher Jugendgemeinderat | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2016 | 31.07.2021 | von 01.12.2016 bis 31.07.2021 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |